Vorsitzender |
Bau- und Umweltausschuss | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Mitglied |
Gemeinderat | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 |
Wirtschafts- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Arbeitsgruppe Verkehrsentwicklungskonzept | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | 21.01.2020 | 31.10.2021 | von 21.01.2020 bis 31.10.2021 |
|
Bau- und Umweltausschuss | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
CDU/F.D.P.-Fraktion | Ratsmitglied | Ratsmitglied Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Wirtschafts- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | Ratsmitglied stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |